Conviértete En Ertzaina |
Todo online |
nola2hurtu.eus |
Denominación Social:GRUPO SEGURIBER-UMANO Sociedad Limitada (Antes Seguriber, ANTES ALARTEC ENTIDAD DE TELEVIGILANCIA, ANTES ALARMAS 24, S.A.)
Inscripción: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 16.183, libro 0 , folio 200 de la Sección 8ª Hoja M-274.384
Organo administración: Consejo de administración
CIF: B-82906058
Domicilio FLORIDA, 2 28008 MADRID. (MADRID).
Teléfono: +34 91 548 97 60
FAX: +34 91 548 70 56
E-mail: seguriber@seguriber.es
Página web http://www.seguriber.com/ http://www.seguriber-umano.com/
Clasificación CNAE -
Registro empresas de seguridad: 2976
Cargos directivos en GRUPO SEGURIBER-UMANO, SL
El Órgano de administración de la empresa GRUPO SEGURIBER-UMANO, SL es mediante Consejo de administración. En base a los anuncios publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil en formato digital desde el 1 de enero de 2009, actualmente constan 13 cargos activos.
Directivo Cargo Nombramiento Cese o dimisión
IMAZ RUBALCABA JAVIER Apoderado 22-01-2014
DE ORIOL E ICAZA MONICA Apoderado 22-01-2014
ZAYAS SATRUSTEGUI LUIS Apoderado 22-01-2014
GARCIA CEBRIAN CARLOS Consejero 21-01-2014
IMAZ RUBALCABA JAVIER Apoderado Mancomunado/Solidario 19-12-2013
DE ORIOL E ICAZA MONICA Apoderado Mancomunado 19-12-2013
IMAZ RUBALCABA JAVIER Apoderado Mancomunado 26-11-2012
IMAZ RUBALCABA JAVIER Representante 21-11-2012
ANTARES SERVICIOS INTEGRALES SIGLO XXI SL Vicepresidente 21-11-2012
BARRILERO YARNOZ EDUARDO Secretario No Consejero 21-11-2012
DE ORIOL E ICAZA MONICA Apoderado Mancomunado/Solidario 13-04-2012
LAYOS CAMPS INTERNACIONAL SL Consejero Delegado Mancomunado 13-04-2012
ANTARES SERVICIOS INTEGRALES SIGLO XXI SL Consejero Delegado Mancomunado 13-04-2012